图片:
TeWpdUCO
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 P0XVR_TJf
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 s+XDtO
履历(档案来源:南开学报档案) 9EKc{1
z
南开中学肄业(1919年) oY0`igH
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) 7.tEi}O&_g
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年)
6i_dL|c
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) gVI2{\a
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) ;B@-RfP
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) k;?E,!{
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) '7TT4~F
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) L64cCP*
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) d3K-|
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) ad[oor/7|
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) keL!;q|r-)
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) N3rQ]HZiP
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) ?tFsSU
中国文艺社发起人(1932年) 7c.LyvM
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) Z7Xic5PI{4
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) 6pY<,7t0
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) HrS
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) Y'v;!11#
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) 6$6Qk !%
国立戏剧学校创办人(1935年) 088"7 s
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) 5RhP^:i@C
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) u3@v
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) D!CuE7}
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) F 5FzT^
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) Gmp`3
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) YUsMq3^&
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) P V,AN
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) &%`Y>\@f
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) zV"oB9\9O
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) YN 31Lo
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) ;#Pc^Yzc1
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) )NCkq~M
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) ZMI
vzQYI
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) 'ai!6[|SD
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) N"rZK/@}
中国广播公司董事长(1950年-1968年) O\KSPy7YQ
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) 5 ]v]^Y'?
中华日报董事长(1950年1月-1968年) N(BCe\FV
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) ;m cu(J
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) `<^1Ik[g
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社
Y+'522er
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) 3WQ"3^G
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) Tx\g5rk
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) a#4 'X*
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) ,7nA:0P
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) >gLLr1L\