图片:
UiZp-Y%ki
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 i?dKmRp(@y
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 HbfB[%
履历(档案来源:南开学报档案) >? eTbtP
南开中学肄业(1919年) TF-Ty
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) /+`<X%^U
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) {dXBXC/Ju
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) p30&JJ!~"
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) >wO$Vu
`t
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) lkg*AAR?'
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) 8I0Tu
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) ,D2_Z]
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) oK:P@V6!
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) gCr|e}w-
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) zN)\2
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) !gfhEzY
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) :qTcxzV
中国文艺社发起人(1932年) /'fDXSdP
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) vcO`j<`
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) ]\,uF8gg)
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) \N , ' +
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) UH-uU~
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) 'A!/pUML
国立戏剧学校创办人(1935年) ]NV ]@*`tO
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) F(~_L.
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) zf>^2t*\
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) eSNSnh]'
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) XuoEAu8]
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) xcvr D
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) |;m`874
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) M.N~fSJ
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) _I-VWDCk
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) YQdX>k
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) \nAHpF
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) $YY)g$
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) qK
vr*xlC
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) m<"fRT!Y
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) cNlY=L
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) 1 3`0d
中国广播公司董事长(1950年-1968年) `Uj?PcS_
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) 65#:2,s
中华日报董事长(1950年1月-1968年) ZNpExfGEU
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) ?VP!1O=J
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) {V%O4/
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 yL
x .#kx6
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) 2qMsa>~
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) vSC0D7BlG
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) ZWRRh^
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) ,]_(-tyN|
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) bH&)rn