图片:
T8t_+|(
G
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 1`q>*S](
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 d_] sV4[
履历(档案来源:南开学报档案) `fM]3]x>
南开中学肄业(1919年) dTTC6?yPXf
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) E7`Q=4@e
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) ]tsp}M@
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) v\ <4y P
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) EK 8r V
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) 0wE)1w<C~
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) -]~KQvIH!
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) l>D!@`><I
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) 96#aGh>
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) "K)ue@?
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) wAA9M4
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) nhImO@Q:
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) *]K/8MbiF
中国文艺社发起人(1932年) c,L{Qv"n{
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) &P:2`\'
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) Ljs4^vy<J
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) :jHDeF.A
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) )RCva3Ul
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) . UaLP
国立戏剧学校创办人(1935年) :k/Z|
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) Rm&4Pku
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) s2kom)
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) XF Cwa
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) g3*J3I-O
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) Fi8#r)G.
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) !;%+1j?d
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) T*1 `MIkv
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) #+ai G52+
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) E'^$~h$
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) s`dwE*~
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) ]_js-+w6
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) 9D`p2cO
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) >HRL@~~Z
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) '7yVvd
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) W*WSjuFr2
中国广播公司董事长(1950年-1968年) Nc_Qd4<[@G
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) 5sZqX.XVF
中华日报董事长(1950年1月-1968年) v/G)E_
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) vxZ :l
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) \Y$@$)
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 V jqs\
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) D:=Q)Uh0I
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) |T+YC[T#v
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) U
UYx-x
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) V2oXg
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) f?BApm