反馈:此地是其祖母坟
7YjucPH# 刘xx,男,苗族,1962年3月出生,贵州台江人,1983年9月参加工作,1985年4月加入中国共产党,中央党校研究生学历,工程师。
kw:D~E( 现任贵州省政协主席、党组书记。
:t
S"sM 中文名 刘晓凯 国 籍 中国 民 族 苗族 出生地 贵州台江 出生日期 1962年3月 毕业院校 中央党校
`UK+[`E 目录
BQ:Kx _
1 人物履历
R<-C>D 2 任免信息
b[;3KmUB 人物履历
ZC*d^n]x. 1978年10月至1983年09月,清华大学机械工程系焊接专业学习;
I<K/d 1983年09月至1987年06月,先后任贵州锅炉厂设计室技术员、汽包车间副主任、厂办副主任、厂全面质量管理办公室副主任、厂团委书记;
mZVOf~9E 1987年06月至1989年01月,任贵州省黔东南州经委技改科副主任科员;
KAcri<^G 1989年01月至1991年08月,任贵州省黔东南州经委企业管理科科长,州新技术推广站副站长;
M9g\/]Io; 1991年08月至1992年12月,任贵州省黔东南州经委副主任(其间:1992年07月至1992年12月,挂职任贵州省雷山县委副书记);
|I5?5 J\ 1992年12月至1996年01月,任贵州省剑河县委书记(其间:1994年09月至1995年07月,中央党校中青班学习);
s)8M? |[`I 1996年01月至1997年06月,任共青团贵州省委副书记、党组成员(1994年09月至1997年01月,中央党校在职研究生班中共党史专业学习);
Z;'.pU~ 1997年06月至1998年03月,任贵州省黔东南州委副书记;
/j/%wT2m 1998年03月至1998年04月,任贵州省黔东南州委副书记、副州长、代州长;
5@+E i25 1998年04月至2005年02月,任贵州省黔东南州委副书记、州长;
G)Bq?=P 2005年02月至2005年03月,任贵州省黔南州委副书记、副州长、代州长;
o'C.,ic?C 2005年03月至2006年11月,任贵州省黔南州委副书记、州长;
>m1V9A 2006年11月至2008年01月,任贵州省毕节地委书记,毕节军分区党委第一书记;
(zDk68=v 2008年01月至2008年05月,任贵州省副省长、省政府党组成员,毕节地委书记,毕节军分区党委第一书记;
@h$0S+?: 2008年05月至2012年04月,任贵州省副省长、省政府党组成员;
1 "7#|=1/ 2012年04月至2012年07月,任贵州省委常委、副省长、省政府党组成员;
/B\-DP3K 2012年07月至2018年01月,任贵州省委常委、统战部部长;
)V/lRR& 2018年01月至2018年03月,任贵州省政协主席、党组书记,省委常委、统战部部长;
qg{<&V7fE 2018年03月至2018年11月,任贵州省政协主席、党组书记,省委统战部部长; [1]
TK/'=8 2018年11月至今,任贵州省政协主席、党组书记。 [2]
67\Ojl~(1 刘晓凯同志是十七届中央候补委员,十八届中央候补委员,十八届五中全会递补为中央委员,十九届中央候补委员, [3] 十二届、十三届全国政协委员,九届、十届、十一届、十二届贵州省委委员,十二届贵州省政协委员。
[ 此帖被龙灵在2019-04-10 10:17重新编辑 ]