余QL: M>}_2G]#F
p<,`l)o}~
人物生平 $48Z>ij?f
1914年11月15日,出生于江西省庐陵(今吉安)县坪里村。 .t/@d(R
+w"?q'SnF
1929年,参加中国工农红军,同年12月,加入中国共产主义青年团。 o?6m/Klw6
ww #kc!'
1929年参加江西省吉安县农民暴动,后任吉安赤卫队大队战士、分队长、中队长。 kg\8 (@h]
=itQ@``r
1931年5月加入中国共产党。入党后在吉安永阳军事部工作。 BRM!g9
/:6|)AW.{
1933年任湘赣省苏维埃政府工农检查委员会委员,曾在红军大学第四分校学习,任中国工农红军学校第四分校二连指导员。 W|y;Kxy
`!AI:c*3p1
1934年任红六军团政治保卫队队长。 0m"Ni:KEf
beSU[
1935年任红二军团六师十八团政治委员。参加了长征。其间,率部任红二军团前卫。 ncUS8z
QHc([%oV
1936年11月入抗日红军大学学习,后转延安抗日军政大学学习。 GR4DxlX
O%N. ;Ve
抗日战争爆发后,任中央军委委总政治部直属政治处副主任。 <fV][W
z,4 D'F&
1938年起任八路军总政治部组织部组织科科长兼巡视团主任,八路军第一二○师干部大队政治委员,一二○师独立第三支队政治老年余秋里 }r!hm?e
.J O1kt
委员。 G=SMz+z
j#Tl\S!m.I
1939年1月,率一二○师独立第三支队开赴平、津、保三角地带,开展游击战争。 76KNgV)3
a6 1!j>Kx
1940年5月,参加百团大战。同年11月,任一二○师三五八旅八团政治委员、团长。 *[|+5LVn
euVj,m
1941年5月,率一二○师三五八旅八团开进宁武地区,开辟创建以宁武为中心的管涔山革命根据地。 }W&9} 9p"
-3guuT3x\
1944年起任一二○师三五八旅政治部主任。 5$+ssR_?k
* ^V?u
1945年任晋绥军区第七军分区司令员。 "?<h,Hvi
]}p<P):hO
抗日战争胜利后,任一二○师三五八旅政治委员,晋绥野战军纵队政治委员。 9%1J..c
w~ON861
1949年2月起任中国人民解放军第一野战军第一军一师政治委员,6月起任第一军副政治委员,后兼任青海省军政委员会副主席、青海军区副政治委员。 F\L!.B
, 2xv
中华人民共和国成立后,1950年1月起任中共川西区党委委员、常委。 CPMGsW^
QodWUbi'&
1950年10月起任西南军政大学副政治委员。 '4Fwh]Ee
YPf?
1951年起任第二高级步兵学校校长兼政治委员。 (z?j{J
?~!9\dek,
1952年2月起任西南军区后勤部部长兼政治委员、军区党委常委。 ]vP}K
&;=/^~EG
1954年12月至1955年9月任解放军总财务部第一副部长。 e<[ ] W4"A
h72CGA|
1955年9月被授予中将军衔。 ;_2+Y^Qb
" 0m4&K(3,
1955年9月至1957年5月任总财务部部长。 Vu=/<;-N
K1Uq`T J
1955年1月至1957年5月任总财务部党委书记。 C,GZ
L(sT/
1957年5月至1958年3月任解放军总后勤部政治委员、总后勤部党委第二书记。 1@Ju sS0^K
5t"FNL
<(M
1958年2月至“文化大革命”初期任石油工业部部长。 $mh\`
-esQyLx
1958年5月至1965年2月任部党组书记。 ${eV3LSC
Gh@~~\
1959年9月,在大庆地区发现石油资源以后,兼任大庆石油会战指挥部工委书记。 QWEE%}\3}
i];P!Gm
1964年12月至1970年6月任国家计划委员会第一副主任兼秘书长,领导中央“小计委”工作。 MU(I#Prpe
4d-(:
1966年9月,经毛泽东批准,中央决定由他和谷牧协助国务院领导同志抓经济工作。 aT(_c/t.
egURRC!
1970年6月至1975年1月任国家计委革委会主任、国家计委主任、党的核心小组组长。 Rn]xxa'
xwi6#>
1975年1月至1982年5月任国务院副总理。 S!+>{JyQ
,wXmJ)/WZ
1975年1月至1980年3月兼任国家计委主任、党的核心小组组长、党组书记。 S(?A3 H
M.r7^9 P
1977年8月至1987年11月任中共中央政治局委员。 Y]](.\ff
w( _42)v]g
1979年3月起任国务院财经委员会委员。 &I[` .:NJ
ZfK[o{9>
1980年2月至1987年11月任中共中央书记处书记。 $/B~ bJC
'tvuw\hhL
1980年3月至1982年5月兼任国家能源委员会主任、党组书记。 )%3T1
D/
,?k1if(0[
1982年5月至1983年6月任国务委员。 j@D,2B;
R&a$w8
1982年9月至1987年11月任解放军总政治部主任、中共中央军委副秘书长,其间:1982年10月起任总政治部党委第一书记、书记。 Dad$_%
4^M"V5tDx
1983年6月至1988年4月任中华人民共和国中央军事委员会委员。 z|X6\8f
/jGV[_Q=P
1987年11月至1992年10月任中共中央顾问委员会常委。 \"Y,1in#
>#k-
~|w
1988年7月被授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。 RjVmHhX
p:z~>ca
1999年2月3日在北京逝世。